序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万向三农集团有限公司 | 18% | 72,000万(元) |
2 | 上海复星工业技术****展有限公司 | 25% | 100,000万(元) |
3 | 宁波市金润资产经营有限公司 | 16% | 64,000万(元) |
4 | 杭州禾博士电子商务有限公司 | 8% | 32,000万(元) |
5 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 30% | 120,000万(元) |
6 | 金字火腿股份有限公司 | 3% | 12,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余春江
|
董事 |
2 |
倪春华
|
监事 |
3 |
傅志芳
|
监事 |
4 |
冯亮
|
总经理,董事 |
5 |
李臣
|
董事 |
6 |
汪炜
|
董事 |
7 |
王海明
|
董事 |
8 |
董占斌
|
监事 |
9 |
辜校旭
|
董事 |
10 |
金晓龙
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区学院路**-**号德力西大厦*幢**-**层
|
浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路***号阿里中心D幢*层、E幢*-*层
|
2 | 2021-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄浩; 姓名: 王海明; 姓名: 金晓龙*; 姓名: 金晓龙*; 姓名: 李臣;姓名: 余春江; 姓名: 汪炜; 姓名: 韩歆毅; 姓名: 冯亮; 姓名: 辜校旭; 姓名: 董占斌; 姓名: 傅志芳; 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 黄浩; 姓名: 王海明; 姓名: 金晓龙*; 姓名: 李臣;姓名: 余春江; 姓名: 汪炜; 姓名: 韩歆毅; 姓名: 冯亮; 姓名: 冯亮; 姓名: 辜校旭; 姓名: 董占斌; 姓名: 傅志芳; 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余春江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 傅志芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 冯亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 董占斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 辜校旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩歆毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 余春江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 傅志芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 冯亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李臣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 董占斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 辜校旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 金晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩歆毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
胡晓明
|
金晓龙
|
5 | 2020-08-04 | 经营范围变更 |
吸收公众存款,****放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现,****行金融债券,代理****行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,买卖、代理买卖外汇,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及代理保险业务,证券投资基金销售业务,资信调查、咨询、见证业务,企业、个人财务顾问服务,经银行业监督管理机构及中国人民银行、证券监督管理机构等有关部门批准的其他业务。
|
许可项目:银行业务;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
6 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄浩; 姓名: 王海明; 姓名: 金晓龙*;姓名: 余春江; 姓名: 汪炜; 姓名: 韩歆毅; 姓名: 冯亮; 姓名: 辜校旭; 姓名: 傅志芳; 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 胡晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 黄浩; 姓名: 王海明; 姓名: 金晓龙*;姓名: 余春江; 姓名: 汪炜; 姓名: 韩歆毅; 姓名: 冯亮; 姓名: 辜校旭; 姓名: 董占斌; 姓名: 傅志芳; 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 胡晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2019-12-30 | 注册资本(金)变更 |
******
|
******
|
8 | 2019-04-28 | 法定代表人变更 |
井贤栋
|
胡晓明
|
9 | 2019-04-12 | 执照副本数变更 |
1
|
6
|
10 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 井贤栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 余春江; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 傅志芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 应君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 赵颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 辜校旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郭田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 金晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 韩歆毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
姓名: 井贤栋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 余春江; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 倪春华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 傅志芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 应君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李臣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 辜校旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郭田勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 金晓龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 韩歆毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |