序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州烁驰商贸有限公司 | 40% | 2,555.2万(元) |
2 | 浙江中清大建筑产业化有限公司 | 60% | 3,832.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞张兴
|
监事 |
2 |
张秋吉
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2020-11-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江宏大控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江中清大建筑产业化有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州烁驰商贸有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-08-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-08-31 | 法定代表人变更 |
张秋吉
|
张秋吉
|
5 | 2020-06-12 | 住所变更 |
浙江省绍兴市越城区胜利西路大路边*楼***室
|
浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道原化工园区内*幢一楼
|
6 | 2020-06-12 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:312000
|
新邮政编码:312072
|
7 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞华英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张雅红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 张雅红; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 张秋吉*; 姓名: 张秋吉*;姓名: 俞张兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
8 | 2020-01-17 | 章程备案 |
-
|
-
|
9 | 2020-01-17 | 法定代表人变更 |
张雅红
|
张秋吉
|
10 | 2020-01-17 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州烁驰商贸有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 姓名: 张雅红; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江宏大控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |