序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海中梁御置业有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张美群
|
监事 |
2 |
徐志达
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:唐锐杰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:唐锐杰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐志达*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林成领;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜风; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 金一炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 徐志达*;姓名: 张美群; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
姜风
|
徐志达
|
4 | 2020-11-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海中梁御置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 上海中梁御置业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2020-05-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-05-12 | 名称变更 |
苍南县中梁港置业有限公司
|
龙港市中梁港置业有限公司
|
7 | 2020-05-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-02-27
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2020-05-12 | 住所变更 |
苍南县龙港镇蔡家街***号一单元***室
|
浙江省温州市龙港市白河路(深圳市虹泰光电有限公司龙港分公司厂房内*号楼***室)
|
9 | 2018-12-13 | 法定代表人变更 |
陆军
|
姜风
|
10 | 2018-12-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴玲玲;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:黄海霞;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:唐锐杰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:唐锐杰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |