序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伊藤忠丸红铁钢株式会社 | 31% | 768.8万(美元) |
2 | 欧络集团亚洲有限公司(EURO GROUP ASIA LIMITED) | 69% | 1,711.2万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
小林岳人(TAKEHITO KOBAYASHI)
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
2 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣(OKUKITA HIDETSUGU); 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 姓名: 小武卓见(TAKUMI KOTAKE); 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长; 姓名: 拉斯洛·卡拉斯(LASZLO KALAS); 证件号码: BH*******; 职位: 总经理; 姓名: 詹姆斯·贝托基(GIANLUCA UMBERTO MARIA BERTOCCHI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 长田成司(SEIJI OSADA); 证件号码: TR*******; 职位: 监事; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克韦基奥(MARCO VECCHIO); 证件号码: YA*******; 职位: 董事;
|
姓名: 小林岳人(TAKEHITO KOBAYASHI);姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣(OKUKITA HIDETSUGU); 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 证件号码: TS*******; 职位: 监事; 姓名: 小武卓见(TAKUMI KOTAKE); 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长; 姓名: 拉斯洛·卡拉斯(LASZLO KALAS); 证件号码: BH*******; 职位: 总经理; 姓名: 詹姆斯·贝托基(GIANLUCA UMBERTO MARIA BERTOCCHI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克韦基奥(MARCO VECCHIO); 证件号码: YA*******; 职位: 董事;
|
3 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 姓名: 小武卓见(TAKUMI KOTAKE); 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长; 姓名: 詹姆斯·贝托基; 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 长田成司(SEIJI OSADA); 证件号码: TR*******; 职位: 监事; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 总经理;
|
姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣(OKUKITA HIDETSUGU); 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 姓名: 小武卓见(TAKUMI KOTAKE); 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长; 姓名: 拉斯洛·卡拉斯(LASZLO KALAS); 证件号码: BH*******; 职位: 总经理; 姓名: 詹姆斯·贝托基(GIANLUCA UMBERTO MARIA BERTOCCHI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 长田成司(SEIJI OSADA); 证件号码: TR*******; 职位: 监事; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克韦基奥(MARCO VECCHIO); 证件号码: YA*******; 职位: 董事;
|
4 | 2020-04-26 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2020-04-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 伊藤忠丸红铁钢株式会社; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 欧络集团亚洲有限公司(EURO GROUP ASIA LIMITED); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 欧络集团亚洲有限公司(EURO GROUP ASIA LIMITED); 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 企业名称: 伊藤忠丸红铁钢株式会社; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-04-26 | 投资总额变更 |
4490.000000
|
7440.000000
|
7 | 2020-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 佐藤亮; 证件号码: TS*******; 职位: 董事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 姓名: 安部健一; 证件号码: TK*******; 职位: 监事; 姓名: 長田成司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 总经理;
|
姓名: 伊西德罗·古尔达拉(ISIDORO GUARDALA); 证件号码: YA*******; 职位: 监事; 姓名: 塞尔吉奥·约里(SERGIO IORI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 奥北秀嗣; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; 姓名: 小武卓见(TAKUMI KOTAKE); 证件号码: TR*******; 职位: 副董事长; 姓名: 詹姆斯·贝托基; 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 长田成司(SEIJI OSADA); 证件号码: TR*******; 职位: 监事; 姓名: 马克·阿尔迪诺(MARCO ARDUINI); 证件号码: YA*******; 职位: 董事长; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 董事; 姓名: 马克韦基奥; 证件号码: YA*******; 职位: 总经理;
|
8 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
長田成司
|
马克·阿尔迪诺(MARCOARDUINI)
|
9 | 2019-04-25 | 投资总额变更 |
3900.000000
|
4490.000000
|
10 | 2019-04-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张阳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张阳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:方辉艳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方辉艳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |