序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海觉靓网络科技有限公司 | 75% | 18,750万(元) |
2 | 福临国际投资(香港)有限公司 | 25% | 6,250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶加鹏
|
经理,董事长 |
2 |
叶正春
|
董事 |
3 |
李程贝
|
董事 |
4 |
涂卓佐
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶加鹏*; 姓名: 叶加鹏*; 姓名: 李程贝; 姓名: 涂卓佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周一; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶加鹏*; 姓名: 叶加鹏*; 姓名: 叶正春; 姓名: 李程贝; 姓名: 涂卓佐; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-05-18 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2020-05-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海觉靓网络科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 福临国际投资(香港)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 上海觉靓网络科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 福临国际投资(香港)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-05-18 | 管辖单位变更 |
舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局
|
舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局
|
5 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶加鹏*; 职位: 董事 姓名: 李程贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 周一; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶加鹏*; 职位: 董事 姓名: 李程贝; 职位: 董事 姓名: 涂卓佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 周一; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2019-03-19 | 章程备案 |
-
|
-
|
7 | 2018-04-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:余倩;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*******@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张润禾;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶加鹏*;现财务负责人姓名:李程贝;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-04-18 | 法定代表人变更 |
余倩
|
叶加鹏
|
9 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 余倩; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 曹永豪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 杨燕妮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 郑久林; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
姓名: 叶加鹏*; 职位: 董事 姓名: 李程贝; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 周一; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |