序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德胜控股有限公司 | 37.34% | 1,045.5万(元) |
2 | 永昌控股集团有限公司 | 62.66% | 1,754.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙勤轩
|
监事 |
2 |
孙永庆
|
董事长 |
3 |
孙豪远
|
经理,董事 |
4 |
施海弟
|
董事 |
5 |
江林飞
|
董事 |
6 |
汪旭亮
|
监事 |
7 |
胡国红
|
董事 |
8 |
蔡国栋
|
监事会主席 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
2 | 2021-06-15 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:313009
|
新邮政编码:313008
|
3 | 2021-06-15 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
4 | 2021-06-15 | 住所变更 |
浙江省湖州市南浔镇浔七公路东侧
|
浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路****号
|
5 | 2021-06-15 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
6 | 2021-06-15 | 管辖单位变更 |
南浔区南浔分局
|
吴兴织里分局
|
7 | 2020-06-19 | 章程备案 |
-
|
-
|
8 | 2019-10-14 | 经营范围变更 |
生产、销售家用电器和电机,上述同类产品的进出口(不含分销业务)。
|
家用电器、电机、驱动的研****、设计、测试、生产、销售和维修,货物及技术的进出口。
|
9 | 2017-10-11 | 企业类型变更 |
股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
10 | 2017-10-11 | 章程备案 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |