序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江牡飞 | 99.897308% | 10,019.7万(元) |
2 | 浙江泰合建设有限公司 | 0.102692% | 10.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠诺宁
|
监事 |
2 |
江巽金
|
经理 |
3 |
汪建木
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江中筑建设有限公司义乌分公司
|
陈英平 | 2017-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 股权转让股权变更 |
企业名称: 浙江泰合建设有限公司; 出资额: 10019.7; 百分比: 99.8973 姓名: 屠诺宁; 出资额: 10.3; 百分比: 0.1027
|
企业名称: 浙江泰合建设有限公司; 出资额: 10030; 百分比: 100
|
2 | 2022-04-29 | 股权转让股权变更 |
姓名: 江牡飞; 出资额: 10019.7; 百分比: 99.8973 姓名: 屠诺宁; 出资额: 10.3; 百分比: 0.1027
|
姓名: 屠诺宁; 出资额: 10.3; 百分比: 0.1027 企业名称: 浙江泰合建设有限公司; 出资额: 10019.7; 百分比: 99.8973
|
3 | 2021-09-26 | 法定代表人变更 |
屠诺宁
|
汪建木
|
4 | 2021-09-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:屠诺宁;原财务负责人姓名:屠诺宁;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:***********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:汪建木*;现联络员姓名:屠诺宁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
6 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
汪建木
|
屠诺宁
|
8 | 2021-09-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:汪建木*;原联络员姓名:屠诺宁;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:***********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:屠诺宁;现财务负责人姓名:屠诺宁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
屠诺宁
|
汪建木
|
10 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 汪建木*; 姓名: 江巽金;姓名: 屠诺宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |