序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何云观 | - | - |
2 | 倪建华 | - | - |
3 | 倪建连 | - | - |
4 | 倪秀林 | - | - |
5 | 卢永法 | - | - |
6 | 孙付生 | - | - |
7 | 彭龙弟 | - | - |
8 | 戈中卫 | - | - |
9 | 戈四根 | - | - |
10 | 施卫军 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何云观
|
- |
2 |
俞其观
|
- |
3 |
俞秀珍
|
- |
4 |
俞萍
|
- |
5 |
倪建华
|
- |
6 |
倪建连
|
- |
7 |
倪秀林
|
- |
8 |
卢永法
|
- |
9 |
吴云飞
|
- |
10 |
吴叶
|
- |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
平湖新埭农资专业合作社丁桥农资分社
|
何云观 | 2012-08-22 |
2 |
平湖新埭农资专业合作社丁桥永祥农资分社
|
何云观 | 2012-08-29 |
3 |
平湖新埭农资专业合作社中林农资分社
|
何云观 | 2012-08-29 |
4 |
平湖新埭农资专业合作社农资配送中心分社
|
郑祥根 | 2012-08-15 |
5 |
平湖新埭农资专业合作社同心农资分社
|
王金其 | 2012-08-08 |
6 |
平湖新埭农资专业合作社大齐塘农资分社
|
何云观 | 2012-08-29 |
7 |
平湖新埭农资专业合作社姚浜农资分社
|
郑祥根 | 2012-08-15 |
8 |
平湖新埭农资专业合作社斜河农资分社
|
王金其 | 2012-08-23 |
9 |
平湖新埭农资专业合作社新华农资分社
|
王金其 | 2012-08-22 |
10 |
平湖新埭农资专业合作社旧埭农资分社
|
王金其 | 2012-08-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330482NA000233X组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:933304820501240520
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 |