序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 49% | 9,800万(元) |
2 | 绍兴市上虞区水务集团有限公司 | 51% | 10,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐君新
|
监事 |
2 |
方磊
|
董事 |
3 |
朱丹军
|
监事 |
4 |
朱金洁
|
董事 |
5 |
沈华炯
|
监事 |
6 |
章自力
|
董事 |
7 |
董伟峰
|
董事,总经理 |
8 |
袁润泽
|
监事 |
9 |
陈海华
|
董事长 |
10 |
陈淑超
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*; 姓名:陈海华*; 姓名: 陈淑超; 姓名: 徐君新; 姓名: 沈华炯; 姓名: 朱丹军; 姓名: 袁润泽;姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 方磊; 姓名: 董伟峰; 姓名: 董伟峰; 姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名:陈海华*; 姓名: 陈淑超;姓名: 徐君新; 姓名: 沈华炯; 姓名: 朱丹军; 姓名: 袁润泽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章自力; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈淑超; 姓名: 徐君新; 姓名: 沈华炯; 姓名: 朱丹军; 姓名: 袁润泽;姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈淑超; 姓名: 徐君新; 姓名: 沈华炯; 姓名: 朱丹军; 姓名: 袁润泽;姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*;姓名: 丁沙英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋渊军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谷平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 章自力; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈淑超; 姓名: 徐君新; 姓名: 沈华炯; 姓名: 朱丹军; 姓名: 袁润泽;姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2019-09-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市上虞区水处理****展有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 绍兴市上虞区水务集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
5 | 2019-09-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
6 | 2019-09-23 | 名称变更 |
绍兴市上虞区水利建设****展有限公司
|
绍兴市上虞水利建设集团有限公司
|
7 | 2019-09-23 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
8 | 2019-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*;姓名: 丁沙英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋渊军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谢晓萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 谷平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 章自力; 姓名: 朱金洁; 姓名: 陈海华*; 姓名: 陈海华*;姓名: 丁沙英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 任鸿杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 蒋渊军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 谷平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
9 | 2019-07-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-09-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 朱金洁; 职位: 董事 姓名: 陈海华*; 职位: 董事长 姓名: 陈海华*;姓名: 丁沙英; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蒋渊军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 谢晓萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 谷平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈丽萍; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
职位: 监事 姓名: 章自力; 职位: 监事 姓名: 朱金洁; 职位: 监事 姓名: 陈海华*; 职位: 董事长 姓名: 陈海华*;姓名: 丁沙英; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 蒋渊军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 谢晓萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 谷平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郑玉红; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |