序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江丹云 | 33% | 16.5万(元) |
2 | 江丹英 | 34% | 17万(元) |
3 | 江子军 | 33% | 16.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江丹云
|
监事 |
2 |
江丹英
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331021000167801 组织机构代码证:307472029
|
统一社会信用代码:913310213074720298
|
2 | 2014-08-13 | 住所变更 |
住所: 玉环县玉城街道康育北路**号***室; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:玉城街道办事处
|
住所: 玉环县清港镇垟根村垟根路***号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:清港镇
|
3 | 2014-08-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-6-4 至 2034-6-3
|
营业期限: 2014-6-4 至 9999-9-9
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |