序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈建良 | 15% | 165万(元) |
2 | 葛俊因 | 25% | 275万(元) |
3 | 葛慧明 | 60% | 660万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
葛俊因
|
监事 |
2 |
葛慧明
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛慧明*;姓名: 张立明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 袁泳钊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 葛慧明*; 姓名: 葛慧明*;姓名: 葛俊因; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
2 | 2021-02-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛慧明*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张立明; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁泳钊; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 葛慧明*; 姓名: 葛俊因; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 沈建良; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-01-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江利恩工程设计咨询有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张立明; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁泳钊; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 葛慧明*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张立明; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁泳钊; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2017-09-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:葛慧明*;原财务负责人姓名:葛慧明*;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:葛慧明*;现财务负责人姓名:葛慧明*;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2017-09-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330402000111688组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:913304020595854451
|
6 | 2017-09-18 | 经营范围变更 |
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范(凭有效的保安服务许可证经营)。 安全监视报警设施的设计、安装、施工、维护;物业管理;绿化工程设计、施工与维护;保洁服务;劳务派遣;花木租赁;会务服务;房屋维修;社会经济咨询服务;消防设施的设计、安装、维护;消防器材、通信器材销售;农村生活垃圾清扫、收集、运输;河道疏通、保洁;计算机系统集成;计算机维修;计算机软件开****、安装、维护;古建筑工程施工、维修。
|
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范(凭有效的保安服务许可证经营)。 安全监视报警设施的设计、安装、施工、维护;物业管理;绿化工程设计、施工与维护;保洁服务;城乡市容管理服务;花木租赁;会务服务;房屋维修;社会经济咨询服务;消防设施的设计、安装、维护;消防器材、通信器材销售;农村生活垃圾清扫、收集、运输;河道疏通、保洁;计算机系统集成;计算机维修;计算机软件开****、安装、维护;古建筑工程施工、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张立明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王柏华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 袁泳钊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
职位: 监事 姓名: 葛慧明*;姓名: 张立明; 证件号码: ******************; 证件号码:******************; 职位: 总经理 姓名: 袁泳钊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
8 | 2017-09-18 | 法定代表人变更 |
王柏华
|
葛慧明
|
9 | 2021-02-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛慧明*;姓名: 张立明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 袁泳钊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 葛慧明*; 姓名: 葛慧明*;姓名: 葛俊因; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
10 | 2021-02-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛慧明*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张立明; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 袁泳钊; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 徐军; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 葛慧明*; 姓名: 葛俊因; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 沈建良; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |