序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何曾 | 50% | 250万(元) |
2 | 来兴娣 | 25% | 125万(元) |
3 | 陈伟 | 25% | 125万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪杰妍
|
经理 |
2 |
章于建
|
监事 |
3 |
陈伟
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈伟*;姓名: 何曾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 来君楠; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 陈伟*;姓名: 汪杰妍; 姓名: 章于建; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
2 | 2018-03-05 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 来春霞; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 来兴娣; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2018-02-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:章于建;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱晓根;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:汪杰妍;现财务负责人姓名:汪杰妍;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-02-08 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 丁玲; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 来春霞; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2017-08-15 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 丁玲; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何鑑文; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 陈伟*;姓名: 丁玲; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 何曾; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2017-08-15 | 住所变更 |
萧山区闻堰街道定山村
|
浙江省杭州市萧山区闻堰街道定山村
|
7 | 2017-08-15 | 高级管理人员备案 |
职位: 经理 姓名: 陈伟*;姓名: 何鑑文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 来君楠; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
职位: 经理 姓名: 陈伟*;姓名: 何曾; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 来君楠; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
8 | 2016-07-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:053679096
|
统一社会信用代码:91330109053679096T
|
9 | 2016-07-15 | 住所变更 |
住所: 萧山区闻堰镇定山村; 股东: 陈伟, ***万; 何鑑文, ***万; 电话:;
|
住所: 萧山区闻堰街道定山村; 股东: 何曾, ***万; 陈伟, ***万; 丁玲, ***万; 何鑑文, ***万; 电话:;
|
10 | 2015-09-22 | 高级管理人员备案 |
经理:陈伟*
|
经理:来君楠
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |