序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘菲 | - | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘菲
|
执行董事兼总经理 |
2 |
谢叶敏
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安市福奈特洗染服务有限公司欧瑞豪庭分公司
|
刘菲 | 2009-04-24 |
2 |
瑞安市福奈特洗染服务有限公司虹桥北路分公司
|
刘菲 | 2008-06-05 |
3 |
瑞安市福奈特洗染服务有限公司隆山分公司
|
刘菲 | 2003-04-14 |
4 |
瑞安市福奈特洗衣服务有限公司塘下分公司
|
赵典横 | 2000-12-04 |
5 |
瑞安市福奈特洗衣服务有限公司拱瑞山门市部
|
胡小蕾 | 2000-11-27 |
6 |
瑞安市福奈特洗衣服务有限公司莘塍分公司
|
倪卫章 | 2000-11-01 |
7 |
瑞安市福奈特洗衣服务有限公司解南门市部
|
胡小蕾 | 2000-11-27 |
8 |
瑞安市福奈特洗衣服务有限公司长虹门市部
|
胡小蕾 | 2000-11-28 |
9 |
瑞安市金安洗染中心有限公司塘下分公司
|
万兴鹏 | 2001-08-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 名称变更 |
瑞安市金安洗染中心有限公司
|
瑞安市福奈特洗染服务有限公司
|
2 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
徐象龙
|
刘菲
|
3 | 2020-11-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘菲*;企业名称: 瑞安市金安车辆技能实业有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
|
姓名: 刘菲*; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘菲*; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐象龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 刘菲*; 姓名: 谢叶敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-11-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-11-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李琛莲;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:池晓燕;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘菲*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:池晓燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2020-08-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘菲*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 孙胤东; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘菲*;企业名称: 瑞安市金安车辆技能实业有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
|
8 | 2020-08-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周小微;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:池晓燕;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李琛莲;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:池晓燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-08-04 | 法定代表人变更 |
刘菲
|
徐象龙
|
10 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330381000014055 组织机构代码证:724540010
|
统一社会信用代码:913303817245400107
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |