序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文环 | 20% | 10万(元) |
2 | 杨明标 | 16% | 8万(元) |
3 | 王向潮 | 12% | 6万(元) |
4 | 王建良 | 12% | 6万(元) |
5 | 王永利 | 12% | 6万(元) |
6 | 王笃然 | 16% | 8万(元) |
7 | 黄良金 | 12% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文环
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王笃然
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-04-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-04-02 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
3 | 2018-04-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李文环;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:张四萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李文环;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李文环;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000035844 组织机构代码证:739248725
|
统一社会信用代码:913303827392487251
|
5 | 2008-04-21 | 其他变更 |
注册号: 3303821016779
|
注册号: 330382000035844
|
6 | 2008-04-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2002-05-28 至 2007-05-28
|
营业期限: 2002-05-28 至 2018-04-16
|
7 | 2004-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 黄良金; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330323620313005; 出资额: 4; 百分比: 13.33%
|
姓名: 黄良金; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330323620313005; 出资额: 6; 百分比: 12%
|
8 | 2004-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事
|
无
|
9 | 2004-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 王笃然; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330382************; 出资额: 4; 百分比: 13.33%
|
姓名: 王笃然; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330382************; 出资额: 8; 百分比: 16%
|
10 | 2004-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 杨明标; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330323451105001; 出资额: 4; 百分比: 13.33%
|
姓名: 杨明标; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330323451105001; 出资额: 8; 百分比: 16%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |