序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波滕头集团有限公司 | 48% | 14,400万(元) |
2 | 爱伊美集团有限公司 | 52% | 15,600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
傅宏钢
|
监事 |
2 |
傅平均
|
董事 |
3 |
傅志存
|
经理,董事长 |
4 |
印鹤鸣
|
监事 |
5 |
张佐媛
|
监事 |
6 |
李铁占
|
董事 |
7 |
沈静波
|
董事 |
8 |
郭双梅
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
奉化市爱伊美服饰有限公司奉化中山专卖店
|
宋杰 | 2006-04-29 |
2 |
奉化市爱伊美服饰有限公司安徽办事处
|
程树千 | 2010-08-05 |
3 |
奉化市爱伊美服饰有限公司成都分公司
|
邹志明 | 2014-03-28 |
4 |
浙江爱伊美服装有限公司丹峰分公司
|
宋杰 | 2019-04-25 |
5 |
浙江爱伊美服装有限公司天一分公司
|
傅志存 | 2002-10-30 |
6 |
浙江爱伊美服装有限公司宁波奉化专卖店
|
傅国富 | 2008-10-27 |
7 |
浙江爱伊美服装有限公司宁波鄞州潘火分公司
|
宋杰 | 2019-04-12 |
8 |
浙江爱伊美服装有限公司安徽办事处
|
王强 | 2016-07-13 |
9 |
浙江爱伊美服装有限公司广州分公司
|
王强 | 2014-04-24 |
10 |
浙江爱伊美服装有限公司广西分公司
|
章最新 | 2016-06-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
2 | 2021-05-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 爱伊美集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波滕头集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 爱伊美集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波滕头集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
3 | 2020-05-19 | - |
-
|
-
|
4 | 2020-03-02 | 经营范围变更 |
服装服饰、箱包鞋帽、服装面辅料、特种劳动防护用品阻燃服、防静电服、防酸碱服的制造、加工、批****。
|
服装服饰、箱包鞋帽、服装面辅料、特种劳动防护用品阻燃服、防静电服、防酸碱服、日用口罩(非医用)的制造、加工、批****。
|
5 | 2020-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈静波; 姓名: 郭双梅; 姓名: 傅志存*; 姓名: 李铁占; 姓名: 印鹤鸣;姓名: 傅企平; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 姓名: 傅平跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ***************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 毛巧华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ***************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 沈静波; 姓名: 郭双梅; 姓名: 傅平均; 姓名: 傅志存*; 姓名: 傅志存*; 姓名: 李铁占;姓名: 傅宏钢; 姓名: 张佐媛; 姓名: 印鹤鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2020-03-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:郭双梅;原联络员姓名:董世雄;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:郭双梅;现联络员姓名:董世雄;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2020-03-02 | 法定代表人变更 |
傅志存
|
傅志存
|
8 | 2017-07-12 | 住所变更 |
奉化市南山北路*号
|
浙江省宁波市奉化区南山北路*号
|
9 | 2017-07-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波滕头集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 爱伊美集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁波滕头集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 爱伊美集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%
|
10 | 2017-07-12 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |