序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢剑锋 | 49% | 490万(元) |
2 | 陈贵福 | 51% | 510万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢剑锋
|
执行董事兼总经理 |
2 |
张婷如
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-29 | 住所变更 |
住所: 杭州市余杭区南苑街道八方杰座大厦*幢***室; 法定代表人(负责人): 张雨; 营业期限: ****-*-* 至 ; 股东: 张雨, ***万; 陈浅, ***万; 组织机构: 陈浅 职务: 监事; 张雨 职务: 执行董事兼总经理;
|
住所: 余杭区星桥街道星桥社区星乐配套管理用房*号楼***室; 法定代表人(负责人): 卢剑锋; 营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*; 股东: 卢剑锋, ***万; 陈贵福, ***万; 组织机构: 卢剑锋 职务: 执行董事兼总经理; 张婷如 职务: 监事;
|
2 | 2016-12-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330184000275184 组织机构代码证:088871758
|
统一社会信用代码:91330110088871758J
|
3 | 2014-07-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-1-9 至 2064-1-8;
|
营业期限: 2014-1-9 至 ;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |