序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴柯桥水务集团有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周贤萍
|
总经理 |
2 |
屠雅琴
|
董事 |
3 |
干春奎
|
副总经理 |
4 |
张华
|
副总经理 |
5 |
缪红良
|
副总经理 |
6 |
贺飞跃
|
监事 |
7 |
金汉峰
|
董事长,董事 |
8 |
陆春芳
|
监事 |
9 |
高勇
|
董事 |
10 |
魏川哲
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
绍兴县供水有限公司安昌营业所
|
丛阳 | 2006-07-11 |
2 |
绍兴县供水有限公司平水营业所
|
项纪明 | 2006-07-11 |
3 |
绍兴县供水有限公司齐贤营业所
|
韩文元 | 2005-07-08 |
4 |
绍兴柯桥供水有限公司城区分公司
|
薛洪海 | 2011-03-23 |
5 |
绍兴柯桥供水有限公司柯东分公司
|
张锡君 | 2011-03-23 |
6 |
绍兴柯桥供水有限公司柯北分公司
|
张华 | 2011-03-23 |
7 |
绍兴柯桥供水有限公司柯南分公司
|
王永春 | 2011-03-23 |
8 |
绍兴柯桥供水有限公司柯西分公司
|
张岳军 | 2011-03-23 |
9 |
绍兴柯桥供水有限公司王坛自来水分公司
|
张锡君 | 2013-02-26 |
10 |
绍兴柯桥供水有限公司给排水工程分公司
|
周亮 | 2013-09-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 法定代表人变更 |
詹小勇
|
金汉峰
|
2 | 2020-08-11 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
3 | 2020-08-11 | 法定代表人变更 |
杨建东
|
詹小勇
|
4 | 2020-04-30 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
5 | 2020-04-30 | 住所变更 |
浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯湖公路口
|
浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道柯湖公路口
|
6 | 2020-04-30 | 法定代表人变更 |
吴绍文
|
杨建东
|
7 | 2019-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 魏川哲; 姓名: 屠雅琴; 姓名: 金汉峰*; 姓名: 高勇; 姓名: 贺飞跃; 姓名: 陆春芳; 姓名: 黄兴军;姓名: 吴绍文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李叶茂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 魏川哲; 姓名: 屠雅琴; 姓名: 金汉峰*; 姓名: 高勇; 姓名: 贺飞跃; 姓名: 陆春芳; 姓名: 黄兴军;姓名: 吴绍文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨建东; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
8 | 2019-08-01 | 章程备案 |
新章程
|
-
|
9 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠雅琴; 姓名: 贺飞跃;姓名: 吴绍文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 曹志潮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李叶茂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 李叶茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王培永; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 薛洪海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈关海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 屠雅琴; 姓名: 金汉峰*; 姓名: 高勇; 姓名: 陆春芳; 姓名: 黄兴军;姓名: 吴绍文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴绍文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李叶茂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
10 | 2017-10-24 | 章程备案 |
-
|
新章程
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |