序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 绍兴市市政工程管理处 | 14% | 700万(元) |
2 | 绍兴市旧城改造办公室 | 2% | 100万(元) |
3 | 绍兴市经济适用住房建设开****中心 | 84% | 4,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
华剑波
|
董事 |
2 |
王兴焰
|
董事长 |
3 |
竹永敏
|
监事 |
4 |
裘斌杰
|
监事 |
5 |
赵健勤
|
经理 |
6 |
陈仁三
|
董事 |
7 |
陶重庆
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-14 | 经营范围变更 |
市政设施维养;批****、零售、生产、加工:水泥予制构件、沥青砼、路灯杆、窨井(下设分支机构生产加工);零售:自行车及配件;市区道路机动车停车收费;自行车出租、维修;设计、制作、代理、****布国内各类广告(除网络广告);道路拖车清障、施救;街景亮化工程设计、施工;下设停车场。
|
市政设施维养;批****、零售、生产、加工:水泥予制构件、沥青砼、路灯杆、窨井(下设分支机构生产加工);零售:自行车及配件;市区道路机动车停车收费;自行车出租、维修;设计、制作、代理、****布国内各类广告(除网络广告);道路拖车清障、施救;街景亮化工程设计、施工;机械设备租赁;下设停车场。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-08-14 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
3 | 2015-10-23 | 高级管理人员备案 |
职务: 董事 姓名: 华剑波;姓名: 陈仁三; 职务: 总经理 姓名: 陶重庆; 职务: 监事 姓名: 裘斌杰; 职务: 监事 姓名: 竹永敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马水华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马水华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事姓名: 王兴焰*; 职务: 董事姓名: 华剑波;姓名: 陈仁三; 职务: 董事长姓名: 赵健勤; 职务: 董事姓名: 陶重庆; 职务: 监事姓名: 裘斌杰; 职务: 经理姓名: 竹永敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2015-10-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330600000078867 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330600742041274C
|
5 | 2015-10-23 | 法定代表人变更 |
马水华
|
王兴焰
|
6 | 2015-05-20 | 名称变更 |
绍兴市市政设施有限公司
|
绍兴市市政设施建设管理集团有限公司
|
7 | 2015-05-07 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2015-05-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 绍兴市旧城改造办公室; 出资额: ***; 百分比: **.*%; 法人性质: 事业法人 企业名称: 绍兴市市政工程管理处; 出资额: ***; 百分比: **.*%; 法人性质: 事业法人
|
企业名称: 绍兴市旧城改造办公室; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 事业法人企业名称: 绍兴市市政工程管理处; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人企业名称: 绍兴市经济适用住房建设开****中心; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2015-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2002-8-21 至 2017-7-31
|
营业期限: 2002-8-21 至 9999-9-9
|
10 | 2015-01-28 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 王兴焰*; 职务: 董事长 姓名: 王兴焰*;姓名: 陈仁三; 职务: 董事 姓名: 陶重庆; 职务: 监事 姓名: 裘斌杰; 职务: 董事 姓名: 竹永敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 王永闯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 董事姓名: 华剑波;姓名: 陈仁三; 职务: 总经理姓名: 陶重庆; 职务: 监事姓名: 裘斌杰; 职务: 监事姓名: 竹永敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 马水华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 马水华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |