序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 衢州光明电力投资集团有限公司 | 100% | 1,050万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐****明
|
监事 |
2 |
徐明
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衢州市光明供电服务有限公司常山分公司
|
徐峰 | 2018-07-26 |
2 |
衢州市光明供电服务有限公司开化分公司
|
陈维新 | 2018-07-25 |
3 |
衢州市光明供电服务有限公司江山分公司
|
吴涛 | 2018-07-24 |
4 |
衢州市光明供电服务有限公司龙游分公司
|
徐红标 | 2018-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 法定代表人变更 |
徐益飞
|
徐明
|
2 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐****明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐益飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 徐益飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:杨树栋;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 徐明*; 姓名: 徐明*;姓名: 徐****明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:杨树栋;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-10-29 | 章程备案 |
详见2018年8月30日修改后的公司章程。
|
详见2021年10月26日修改后的章程
|
4 | 2019-07-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨昕;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨树栋;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐超;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨树栋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-07-03 | 法定代表人变更 |
严夏
|
徐益飞
|
6 | 2018-09-14 | 法定代表人变更 |
周俊
|
严夏
|
7 | 2018-09-14 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
8 | 2018-09-14 | 章程备案 |
-
|
详见2018年8月30日修改后的公司章程。
|
9 | 2017-07-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 衢州光明电力有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 衢州光明电力投资集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
10 | 2017-06-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 衢州光明电力投资集团公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 衢州光明电力有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |