序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾加勇 | 90% | 450万(元) |
2 | 杨华 | 10% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾加勇
|
监事 |
2 |
杨华
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-18 | 住所变更 |
萧山区宁围街道杭州原野汽配五金市场**幢**号
|
浙江省杭州市萧山区宁围街道杭州原野汽配五金市场**幢**号一层
|
2 | 2017-03-06 | 住所变更 |
住所: 萧山区宁围街道杭州原野汽配五金市场**幢**、**号; 注册资本: ***万; 一般经营项目: 经销、上门维修:机床设备,电子机械,五金,机电产品**; 许可经营项目: 无; 股东: 杨华, **万; 曾加勇, **万;
|
住所: 萧山区宁围街道杭州原野汽配五金市场**幢**号; 注册资本: ***万; 一般经营项目: 经销、上门维修:机床设备,电子机械,五金,机电产品、打印机设备与配件、工业自动化产品、多媒体设备、电子产品、计算机软硬件、教学仪器、摄影器材;计算机网络维护(限上门);货物及技术进出口**; 许可经营项目: ; 股东: 杨华, **万; 曾加勇, ***万;
|
3 | 2016-07-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000345028 组织机构代码证:060990034
|
统一社会信用代码:***344
|
4 | 2015-04-03 | 住所变更 |
住所: 萧山区宁围镇杭州原野汽配五金市场**幢**、**号; 电话:;
|
住所: 萧山区宁围街道杭州原野汽配五金市场**幢**、**号; 电话:;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |