序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林深
|
执行董事兼总经理 |
2 |
金鑫
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 出资日期备案 |
企业名称: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司; 出资日期: ;
|
企业名称: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司; 出资日期: 2040-12-31;
|
2 | 2022-03-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2022-03-17 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2028-09-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2022-03-17 | 章程修正案备案 |
股东变更
|
增资
|
5 | 2022-03-17 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2021-06-03 | 章程修正案备案 |
-
|
股东变更
|
7 | 2021-06-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安吉县旅游****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
8 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金鑫;姓名: 张瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 林深*; 姓名: 金鑫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-09-16 | 法定代表人变更 |
张瑜
|
林深
|
10 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 潘峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 金鑫;姓名: 张瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |