序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丽水市雕牌化工有限公司 | 5% | 300万(元) |
2 | 杭州景泓控股有限公司 | 50% | 3,000万(元) |
3 | 纳爱斯集团有限公司 | 45% | 2,700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何丽明
|
董事长,董事 |
2 |
庄彬彬
|
董事 |
3 |
赵丽萍
|
监事 |
4 |
项焕杰
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庄彬彬; 姓名: 项焕杰; 姓名: 项焕杰; 姓名:项焕杰;姓名: 何丽明*; 姓名: 何丽明*; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 董爱秋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 庄彬彬; 姓名: 项焕杰; 姓名: 项焕杰; 姓名:项焕杰;姓名: 何丽明*; 姓名: 何丽明*; 姓名: 赵丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2020-05-19 | 经营范围变更 |
投资开****、管理;资产经营、管理。(法律法规规定须审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营)
|
一般项目:创业投资;股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-04-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 纳爱斯集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 丽水市雕牌化工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州景泓控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 纳爱斯集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 丽水市雕牌化工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-04-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2020-04-21 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
6 | 2018-07-25 | 法定代表人变更 |
庄启传
|
何丽明
|
7 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事姓名: 项焕杰;姓名: 何丽明*; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 庄启传; 证件号码: ***************; 职位: 董事长姓名: 应鹏; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 林德祥; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 沙高龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 洪自友; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 金春庭; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 职位: 总经理
|
职位: 董事姓名: 庄彬彬; 职位: 监事姓名: 项焕杰; 职位: 总经理姓名: 项焕杰;姓名: 何丽明*; 职位: 董事长姓名: 何丽明*; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 董爱秋; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2018-07-25 | 章程备案 |
董事会成员改5人,不设监事会。详见书式材料。
|
董事会成员改3人,监事1名。详见书式材料。
|
9 | 2018-01-30 | 章程备案 |
-
|
董事会成员改5人,不设监事会。详见书式材料。
|
10 | 2018-01-30 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 项焕杰;姓名: 何丽明*; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 古永椿; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 庄启传; 证件号码: ***************; 职位: 董事长 姓名: 应鹏; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 林德祥; 证件号码: ***************; 职位: 监事 姓名: 沙高龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 洪自友; 证件号码: ***************; 职位: 监事 姓名: 董丽英; 证件号码: ***************; 职位: 监事 姓名: 金文其; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 金春庭; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 职位: 总经理
|
职位: 董事 姓名: 项焕杰;姓名: 何丽明*; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 庄启传; 证件号码: ***************; 职位: 董事长 姓名: 应鹏; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 林德祥; 证件号码: ***************; 职位: 监事 姓名: 沙高龙; 证件号码: ***************; 职位: 董事 姓名: 洪自友; 证件号码: ***************; 职位: 监事 姓名: 金春庭; 证件号码: ***************; 证件号码: ***************; 职位: 总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |