序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许均美 | 66.67% | 333.4万(元) |
2 | 许美从 | 33.33% | 166.7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁海梅
|
监事会主席 |
2 |
姜丹霞
|
监事 |
3 |
牟会善
|
监事 |
4 |
裘照敏
|
董事 |
5 |
裘青青
|
董事 |
6 |
金法能
|
董事长,经理 |
7 |
陈伟
|
董事 |
8 |
陈富强
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天台县畜禽开****公司屠宰场
|
许君美 | 1997-09-23 |
2 |
天台县畜禽开****公司门市部
|
许君美 | 1994-10-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔鸯芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 汤威平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 许华委; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 许均美; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 许均美; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 许檄; 证件号码: *****************x; 职位: 监事会主席; 姓名: 许珍珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 许美从; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 裘青青; 姓名: 裘照敏; 姓名: 陈富强; 姓名: 金法能*; 姓名: 金法能*; 姓名: 陈伟;姓名: 丁海梅; 姓名: 牟会善; 姓名: 姜丹霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-07-06 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
3 | 2020-07-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:许均美;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:许华委;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:裘照敏;现财务负责人姓名:裘照敏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-07-06 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
5 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
许均美
|
金法能
|
6 | 2018-01-12 | 出资方式备案 |
姓名: 许均美; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币 姓名: 许美从; 出资额: ***.**万; 出资形式: 货币
|
姓名: 许均美; 出资额: ***.**万; 出资形式: 净资产 姓名: 许美从; 出资额: ***.**万; 出资形式: 净资产
|
7 | 2018-01-12 | 管辖单位变更 |
台州市工商行政管理局
|
天台县市监局城南所
|
8 | 2018-01-12 | 出资日期备案 |
姓名: 许美从; 出资日期: 姓名: 许均美; 出资日期:
|
姓名: 许美从; 出资日期: 2017-08-31 姓名: 许均美; 出资日期: 2017-08-31
|
9 | 2018-01-12 | 法定代表人变更 |
许均美
|
许均美
|
10 | 2018-01-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许均美; 证件号码: ***************; 职位: 经理 姓名: 许均美; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事 姓名: 许美从; 证件号码: ***************; 职位: 监事
|
姓名: 崔鸯芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 汤威平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 许华委; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许均美; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 许均美; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 许檄; 证件号码: *****************x; 职位: 监事会主席 姓名: 许珍珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 许美从; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |