序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔健
|
执行董事,经理 |
2 |
朱俊芳
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州优芙得餐饮管理有限公司萧山分公司
|
文媛红 | 2021-11-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道缤纷街***号钱塘星宇大厦*幢***室
|
浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路****号网新双城大厦*幢***-**室
|
2 | 2020-06-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2020-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孔健*; 姓名: 朱俊芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈定宏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 孔健*; 姓名: 孔健*; 姓名: 朱俊芳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-04-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安徽蜀王优芙得餐饮服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 蜀王优芙得餐饮服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
5 | 2018-09-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安徽蜀王优芙得餐饮集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 安徽蜀王优芙得餐饮服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
6 | 2018-07-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区长河街道江南天街商业中心*幢***室
|
浙江省杭州市滨江区西兴街道缤纷街***号钱塘星宇大厦*幢***室
|
7 | 2018-06-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 安徽优芙得餐饮管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 安徽蜀王优芙得餐饮集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-06-21 | 住所变更 |
杭州市滨江区西兴街道官河路*号*号楼***室
|
浙江省杭州市滨江区长河街道江南天街商业中心*幢***室
|
9 | 2018-06-21 | 管辖单位变更 |
西兴所
|
长河所
|
10 | 2016-05-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万; 营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**; 股东: 安徽优芙得餐饮管理有限公司, ***万;
|
注册资本: ***万; 营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**; 股东: 安徽优芙得餐饮管理有限公司, ***万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |