序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 台州半月停车服务合伙企业(有限合伙) | 18% | 180万(元) |
2 | 台州恒熙数据服务合伙企业(有限合伙) | 22.14% | 221.4万(元) |
3 | 浙江恒熙经创科技有限责任公司 | 59.86% | 598.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小松
|
经理 |
2 |
吕美琴
|
董事 |
3 |
唐胜利
|
董事 |
4 |
江刚
|
监事 |
5 |
裘君超
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 台州恒熙数据服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 台州半月停车服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江恒熙经创科技有限责任公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; 企业名称: 台州恒熙数据服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; 企业名称: 台州半月停车服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐胜利; 姓名: 唐胜利; 姓名: 裘君超*;姓名: 刘小松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 黄庭楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吕美琴; 姓名: 唐胜利; 姓名: 裘君超*;姓名: 刘小松; 姓名: 江刚; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
3 | 2020-01-19 | 住所变更 |
浙江省台州市华中大厦*单元****室
|
浙江省台州市椒江区市府大道西段***号台州科技城综合区创业指导中心(自主申报)
|
4 | 2020-01-19 | 名称变更 |
台州半月智能工程有限公司
|
浙江恒熙智慧城市科技有限公司
|
5 | 2020-01-19 | 经营范围变更 |
智能化安装工程服务,电子工程安装服务,停车场用电气信号装置安装,电子产品、五金产品销售,机械设备租赁服务,专业停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能化安装工程服务;电子工程安装服务;停车场用电气信号装置安装;电子产品、五金产品销售;机械设备租赁服务;专业停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)人工智能行业应用系统,
|
6 | 2019-10-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 唐胜利; 姓名: 刘小松; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 台州恒熙数据服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 台州半月停车服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-10-25 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
8 | 2019-10-25 | 出资方式备案 |
姓名: 刘小松; 出资额: **万; 出资形式: 货币; 姓名: 唐胜利; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 台州半月停车服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 企业名称: 台州恒熙数据服务合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
9 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐胜利; 姓名: 唐胜利;姓名: 刘小松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 唐胜利; 姓名: 唐胜利; 姓名: 裘君超*;姓名: 刘小松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 黄庭楠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2019-10-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-03-18
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |