序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州同乐餐饮管理有限公司 | 50% | 500万(元) |
2 | 陈丽玲 | 50% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨利达
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陈丽玲
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 经营范围变更 |
服务:中餐制售(含凉菜,含点心制售,含生食海产品,不含裱花蛋糕),餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;食品经营(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2018-12-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-01-10
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:712558547
|
统一社会信用代码:91330102712558547P
|
4 | 2015-02-11 | 住所变更 |
住所: 杭州市上城区庆春路***号; 许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含点心制售,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。; 电话:;
|
住所: 上城区庆春路***号; 许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含点心制售,含生食海产品,不含裱花蛋糕),(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。; 电话:;
|
5 | 2013-06-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 服务:中式餐饮(含冷菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(《餐饮服务许可证》有效期至2012年9月27日,《污染物排放许可证》有效期至2012年10月31日)。;
|
许可经营项目: 服务:中餐制售(含凉菜,含点心制售,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。;
|
6 | 2011-04-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理;许可经营项目: 服务:中式餐饮(含冷菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2012年9月27日,排污许可证有效期至2010年10月31日)。;
|
一般经营项目: 服务:餐饮管理。; 许可经营项目: 服务:中式餐饮(含冷菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品)(《餐饮服务许可证》有效期至2012年9月27日,《污染物排放许可证》有效期至2012年10月31日)。;
|
7 | 2010-06-13 | 名称变更 |
企业名称: 杭州娃哈哈餐饮管理有限公司;法定代表人(负责人): 陈敏康;注册号: ********150;股东:陈丽玲, 500万; 程军, 500万;组织机构:陈丽玲 职务: 监事; 陈敏康 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州娃哈哈同乐餐饮管理有限公司; 法定代表人(负责人): 杨利达; 注册号: ********; 股东:杭州同乐餐饮管理有限公司, 500万; 陈丽玲, 500万; 组织机构:陈丽玲 职务: 监事; 杨利达 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2010-06-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:中餐(含冷菜)(卫生许可证有效期至2012年2月14日,排污许可证有效期至2010年10月31日),经营:定型包装食品(含冷冻和冷藏食品)(卫生许可证有效期至2012年2月14日),餐饮管理;
|
一般经营项目: 餐饮管理;
|
9 | 2009-05-26 | 名称变更 |
企业名称: 杭州娃哈哈餐饮娱乐有限责任公司;法定代表人(负责人): 陈丽玲;经营范围: 服务:中餐,卡拉OK;零售:酒,饮料;营业期限: 1999-1-11 至 2009-1-10;组织机构:陈丽玲 职务: 董事长; 陈丽玲 职务: 董事; 陈丽玲 职务: 经理; 陈美英 职务: 董事; 程建忠 职务: 董事; 程军 职务: 监事; 程信祥 职务: 监事; 马海燕 职务: 董事;
|
企业名称: 杭州娃哈哈餐饮管理有限公司; 法定代表人(负责人): 陈敏康; 经营范围: 服务:中餐(含冷菜)(卫生许可证有效期至2012年2月14日,排污许可证有效期至2010年10月31日),经营:定型包装食品(含冷冻和冷藏食品)(卫生许可证有效期至2012年2月14日),餐饮管理; 营业期限: 2009-5-26 至 2019-1-10; 组织机构:陈丽玲 职务: 监事; 陈敏康 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2005-09-22 | 投资人(股权)备案 |
股东:陈丽玲, ***万;组织机构:陈丽玲 职务: ; 陈丽玲 职务: ; 程信祥, ***万; 陈美英 职务: ; 程建忠 职务: ; 程建忠 职务: ; 程军 职务: ; 程信祥 职务: ; 马海燕 职务: ;
|
股东:陈丽玲, ***万; 组织机构:陈丽玲 职务: 董事长; 陈丽玲 职务: 董事; 陈丽玲 职务: 总经理; 程军, ***万; 陈美英 职务: 董事; 程建忠 职务: 董事; 程军 职务: 监事; 程信祥 职务: 监事; 马海燕 职务: 董事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |