序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘正建 | 10% | 15万(元) |
2 | 水银国 | 34% | 51万(元) |
3 | 郑梅凤 | 56% | 84万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
水银国
|
监事 |
2 |
郑梅凤
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-08-26
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-05-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330211000039263 组织机构代码证:742156768
|
统一社会信用代码:91330211742156768U
|
3 | 2012-08-15 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:手动工具、电动工具、气动工具、家用电器、电子元器件、电容器、橡塑制品、五金件、机械设备、电子仪器的制造、加工;金属材料、化工原料、五金、交电的批****、零售。
|
一般经营项目: 手动工具、电动工具、气动工具、家用电器、电子元器件、电容器、橡塑制品、五金件、机械设备、电子仪器的制造、加工;金属材料、化工原料、五金、交电的批****、零售。
|
4 | 2012-08-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2002-8-27 至 2012-8-26
|
营业期限: 2002-8-27 至 2022-8-26
|
5 | 2009-06-23 | 其他变更 |
注册号: 3302112000060
|
注册号: 330211000039263
|
6 | 2009-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
百分比: 20%姓名: 郑梅凤*; 百分比: 4%姓名: 水银国;姓名: 刘正建; 出资额: 6; 出资额: 30; 百分比: 20%姓名: 竺飞海; 出资额: 30; 出资额: 84; 百分比: 56%
|
百分比: 34%姓名: 郑梅凤*; 百分比: 10%姓名: 水银国;姓名: 刘正建; 出资额: 15; 出资额: 51; 出资额: 84; 百分比: 56%
|
7 | 2009-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: 郑梅凤; 职务: 执行董事姓名: 郑梅凤; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 竺飞海; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事姓名: 郑梅凤; 职务: 总经理姓名: 郑梅凤;姓名: 水银国; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
8 | 2005-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: 竺飞海; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 郑梅凤; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 总经理
|
9 | 2005-11-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 郑梅凤*; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330203************; 出资额: 35; 百分比: 70%
|
姓名: 郑梅凤*; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330203************; 出资额: 84; 百分比: 56%
|
10 | 2005-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
姓名: 竺飞海; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |