序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施仁娣 | 26% | 39万(元) |
2 | 邵卫龙 | 74% | 111万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施仁娣
|
监事 |
2 |
邵卫龙
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330282000002643组织机构代码证:254341657
|
统一社会信用代码:91330282254341657U
|
2 | 2017-08-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:洪松岳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:邵卫龙;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:洪松岳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:fulong-****@***.con;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:施惠君;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:fulong-****@***.con;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-08-22 | 住所变更 |
匡堰镇工业开****区
|
浙江省慈溪市匡堰镇工业开****区
|
4 | 2017-08-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-11-18
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2017-08-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 董碧霞; 出资额: **万; 百分比: **.*% 姓名: 邵卫龙; 出资额: **万; 百分比: **.*%
|
姓名: 施仁娣; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 邵卫龙; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2008-04-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姓名: 邵卫龙; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 邵卫龙; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 徐芬珍; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 董碧霞; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 邵卫龙; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 邵卫龙; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 总经理
|
7 | 2008-04-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 徐芬珍; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330621************; 出资额: 70; 百分比: 46.7%姓名: 邵卫龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330621730814591; 出资额: 80; 百分比: 53.3%
|
姓名: 董碧霞; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330222************; 出资额: 70; 百分比: 46.67%姓名: 邵卫龙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 330621730814591; 出资额: 80; 百分比: 53.3%
|
8 | 2007-07-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 1997-11-19 至 2007-11-18
|
营业期限: 1997-11-19 至 2017-11-18
|
9 | 2007-07-13 | 其他变更 |
3302822005815
|
330282000002643
|
10 | 2003-03-25 | 其他变更 |
无
|
变更:注册号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 |