序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶时岳 | 70% | 1,400万(元) |
2 | 戴成杰 | 30% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶时岳
|
经理,董事长 |
2 |
叶美林
|
监事 |
3 |
叶财达
|
董事 |
4 |
戴成杰
|
董事 |
5 |
戴本品
|
监事会主席 |
6 |
杨日芬
|
董事 |
7 |
杨秋仙
|
监事 |
8 |
胡美珠
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
2 | 2020-09-07 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
3 | 2019-05-09 | 管辖单位变更 |
台州市工商行政管理局
|
玉环大麦屿所
|
4 | 2019-05-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-04-28
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2019-05-09 | 名称变更 |
玉环县光明眼镜有限公司
|
玉环市光明眼镜制造股份有限公司
|
6 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶时岳*; 职位: 经理姓名: 叶时岳*; 职位: 执行董事姓名: 戴成杰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 叶时岳*; 职位: 经理姓名: 叶时岳*; 职位: 董事姓名: 戴成杰; 职位: 监事会主席姓名: 杨日芬; 职位: 监事姓名: 胡美珠; 职位: 监事姓名: 叶财达; 职位: 董事长姓名: 叶美林; 职位: 董事姓名: 杨秋仙; 职位: 董事姓名: 戴本品; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2019-05-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶时岳*; 百分比: **%姓名: 戴成杰; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 叶时岳*; 百分比: **%姓名: 戴成杰; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2019-05-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
9 | 2016-06-16 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 叶时岳*;姓名: 戴成杰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 叶时岳*;姓名: 戴成杰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2016-06-16 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |