序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚炎珍 | 60% | 30万(元) |
2 | 姚维泳 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚炎珍
|
监事 |
2 |
姚维泳
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 住所变更 |
杭州余杭区塘栖镇泰山村里河坝**-*号
|
浙江省杭州市余杭区余杭经济开****区新丝路***号*幢一层***室
|
2 | 2020-04-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-03-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:699838850
|
统一社会信用代码:91330110699838850F
|
4 | 2015-02-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 苗丛林; 股东: 苗丛林, **万; 吴江, **万; 组织机构: 苗丛林 职务: 执行董事兼总经理; 吴江 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 姚维泳; 股东: 姚维泳, **万; 组织机构: 姚维泳 职务: 执行董事兼总经理; 姚炎珍, **万; 姚炎珍 职务: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |