序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 童尧成 | 33.33% | 10万(元) |
2 | 陈小波 | 66.67% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童尧成
|
监事 |
2 |
陈小波
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-03-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000175879 组织机构代码证:699838551
|
统一社会信用代码:913301006998385512
|
3 | 2013-04-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 萧山区河庄街道新和村; 电话:;
|
住所: 杭州市萧山区河庄街道新和村; 电话:;
|
4 | 2011-11-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人): 童建良; 股东: 周小燕, 10万; 童建良, 20万; 组织机构: 童建良 职务: 执行董事兼总经理; 周小燕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈小波; 陈小波, 20万; 组织机构: 陈小波 职务: 执行董事兼总经理; 股东: 童尧成, 10万; 童尧成 职务: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |