序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆小琴 | 30% | 9万(元) |
2 | 陈青峰 | 70% | 21万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆小琴
|
监事 |
2 |
陈青峰
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-01-18
|
营业期限至: 2030-01-18
|
2 | 2016-11-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000169534 组织机构代码证:699811519
|
统一社会信用代码:91330100699811519L
|
3 | 2013-04-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 萧山区河庄街道蜀南村; 电话:;
|
住所: 杭州市萧山区河庄街道蜀南村; 电话:;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |