序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李乐平 | 73.89% | 199.5万(元) |
2 | 李亮 | 11.11% | 30万(元) |
3 | 王佩佩 | 15% | 40.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李乐平
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王佩佩
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1997-1-2 至 2014-1-2
|
营业期限: 1997-1-2 至 9999-9-9
|
2 | 2011-03-29 | - |
注册号: ********363
|
注册号: ********53598
|
3 | 2003-06-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 范晓明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 32.4; 百分比: 12%
|
姓名: 李亮; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 11.11%
|
4 | 2003-06-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李乐平*; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 94.5; 百分比: 35%
|
无
|
5 | 2003-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李乐平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
姓名: 李乐平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
6 | 2003-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无
|
姓名: 王佩佩; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
7 | 2003-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李乐平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务
|
姓名: 李乐平; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务
|
8 | 2003-06-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郑秀蓉; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.5; 百分比: 15%
|
姓名: 王佩佩; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.5; 百分比: 15%
|
9 | 2003-06-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王佩佩; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40.5; 百分比: 15%
|
姓名: 李乐平*; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 199.5; 百分比: 73.89%
|
10 | 1999-03-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营期始: 1997.01.02
|
经营期始: 1997.01.02
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |