序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡军辉
|
独立董事 |
2 |
虞一婷
|
董事长兼总经理 |
3 |
边彬
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江凯瑞博科技有限公司(沭阳分公司)
|
陈斌 | 2022-05-24 |
2 |
浙江凯瑞博科技有限公司东莞分公司
|
虞庆峰 | 2019-06-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2061-01-10
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2022-07-29 | 名称变更 |
浙江凯瑞博科技有限公司
|
浙江凯瑞博科技股份有限公司
|
3 | 2022-07-29 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江谷瑞商业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 蔡玉莲; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 边彬; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 黄梦礼; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长兴凯众投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 虞淑环; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 史水良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞庆峰; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞臻恺; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞一婷; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞一浩; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 吕恋晨; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 浙江谷瑞商业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 蔡玉莲; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 边彬; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 黄梦礼; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 长兴凯众投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 虞淑环; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%; 姓名: 史水良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞庆峰; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞臻恺; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞一婷; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 虞一浩; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%; 姓名: 吕恋晨; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;
|
4 | 2022-07-29 | 法定代表人变更 |
虞一婷
|
虞一婷
|
5 | 2022-07-29 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江谷瑞商业管理有限公司; 出资日期: 2018-03-31; 企业名称: 长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 蔡玉莲; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 边彬; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 黄梦礼; 出资日期: 2018-03-31; 企业名称: 长兴凯众投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 虞淑环; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 史水良; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 虞庆峰; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 虞臻恺; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 虞一婷; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 虞一浩; 出资日期: 2018-03-31; 姓名: 吕恋晨; 出资日期: 2018-03-31;
|
企业名称: 浙江谷瑞商业管理有限公司; 出资日期: 2022-05-31; 企业名称: 长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 蔡玉莲; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 边彬; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 黄梦礼; 出资日期: 2022-05-31; 企业名称: 长兴凯众投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 虞淑环; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 史水良; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 虞庆峰; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 虞臻恺; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 虞一婷; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 虞一浩; 出资日期: 2022-05-31; 姓名: 吕恋晨; 出资日期: 2022-05-31;
|
6 | 2022-07-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他股份有限公司(非上市)
|
7 | 2022-07-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
8 | 2022-07-29 | 管辖单位变更 |
湖州市局
|
长兴夹浦所
|
9 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 虞一婷*; 姓名: 边彬;姓名: 史水良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吕恋晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王永革; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 虞友义; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 虞培清; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 虞庆峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 黄成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄梦礼; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:许章斌;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 虞一婷*; 姓名: 边彬; 姓名: 胡军辉;姓名: 吕恋晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 独立董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 虞培清; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 虞庆峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄梦礼; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:郑桂方;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
10 | 2022-07-29 | 联络员备案 |
原联络员姓名:许杰;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:李梦萦;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |