序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李清云 | 50.56% | 505.6万(元) |
2 | 陈学琴 | 49.44% | 494.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
奚宗裕
|
监事 |
2 |
李霞
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-03 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2018-12-03 | 名称变更 |
杭州海屹科技有限公司
|
浙江海屹科技有限公司
|
3 | 2018-11-27 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事姓名: 李霞*;姓名: 奚宗裕; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈学琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
职位: 监事姓名: 李霞*;姓名: 奚宗裕; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2018-11-27 | 联系电话变更 |
*********** ***********
|
****-********
|
5 | 2018-11-27 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2018-11-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈学琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%姓名: 李清云; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%
|
姓名: 李清云; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%姓名: 陈学琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%
|
7 | 2018-11-27 | 法定代表人变更 |
陈学琴
|
李霞
|
8 | 2018-07-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李清云; 出资额: *.*万; 百分比: **% 姓名: 陈学琴; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
姓名: 李清云; 出资额: *.*万; 百分比: *.**% 姓名: 陈学琴; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%
|
9 | 2018-07-12 | 注册资本(金)变更 |
***
|
-
|
10 | 2017-02-07 | 高级管理人员备案 |
袁伟灵,陈学琴,李霞*
|
奚宗裕,陈学琴,李霞*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |