序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余先科 | 4.344884% | 355.8万(元) |
2 | 其他股东 | 19.407444% | 1,589.1万(元) |
3 | 叶栋栋 | 19.605532% | 1,605.4万(元) |
4 | 李建祥 | 2.868745% | 234.9万(元) |
5 | 李誉 | 3.854792% | 315.6万(元) |
6 | 杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.443746% | 200.1万(元) |
7 | 杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.908192% | 565.7万(元) |
8 | 杭州朋资投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.862852% | 316.3万(元) |
9 | 祝珍来 | 20.134339% | 1,648.7万(元) |
10 | 胡小飞 | 16.569475% | 1,356.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余先科
|
董事 |
2 |
叶栋栋
|
董事长 |
3 |
周伟平
|
监事 |
4 |
徐永跃
|
监事会主席 |
5 |
李誉
|
董事 |
6 |
林新法
|
监事 |
7 |
祝珍来
|
总经理 |
8 |
胡小飞
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-20 | 投资人(股权)备案 |
百分比:*.****% 姓名:李誉; 百分比:*.****% 姓名:胡小飞; 百分比:*.****% 姓名:余先科; 百分比:*.****% 姓名:叶栋栋*; 百分比:*.****% 姓名:祝珍来;企业名称:杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 百分比:*.***% 企业名称:杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 出资额:**万; 出资额:**.*万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:***万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 百分比:*.***%
|
百分比:*.****% 姓名:李誉; 百分比:*.****% 姓名:胡小飞; 百分比:*.****% 姓名:余先科; 百分比:*.****% 姓名:叶栋栋*; 百分比:*.****% 姓名:祝珍来;企业名称:杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 出资额:**万; 出资额:**.*万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:***万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 百分比:*.****%
|
2 | 2017-06-13 | 投资人(股权)备案 |
百分比:*.****% 姓名:李誉; 百分比:**.****% 姓名:胡小飞; 百分比:*.****% 姓名:余先科; 百分比:**.****% 姓名:叶栋栋*; 百分比:**.****% 姓名:祝珍来;企业名称:杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 出资额:**万; 出资额:**.*万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:***万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 百分比:**%
|
百分比:*.****% 姓名:李誉; 百分比:*.****% 姓名:胡小飞; 百分比:*.****% 姓名:余先科; 百分比:*.****% 姓名:叶栋栋*; 百分比:*.****% 姓名:祝珍来;企业名称:杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 百分比:*.***% 企业名称:杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:**万; 出资额:**万; 出资额:**.*万; 百分比:*.****% 企业名称:杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额:***万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 出资额:***.*万; 百分比:*.***%
|
3 | 2017-06-13 | 注册资本(金)变更 |
5358.5
|
5848.75
|
4 | 2016-05-25 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:1531万人民币元; 实收资本:1531万人民币元;
|
注册资本:5358.5万人民币元; 实收资本:5358.5万人民币元;
|
5 | 2016-04-22 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:1381万人民币元; 实收资本:500万人民币元;
|
注册资本:1531万人民币元; 实收资本:1531万人民币元;
|
6 | 2016-03-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:服务:电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),网页设计、图文设计、制作;批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。;
|
一般经营项目:服务:增值电信业务,电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),设计、制作、代理、****布国内广告,电脑图文设计、制作;批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。;
|
7 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330106000176861 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330100757225383R
|
8 | 2015-11-23 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:1210万人民币元; 一般经营项目:服务:电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),图文设计、制作;批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。;
|
注册资本:1381万人民币元; 一般经营项目:服务:电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),网页设计、图文设计、制作;批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。;
|
9 | 2015-05-14 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:1000万人民币元; 股东:李誉, 50万; 余先科, 62.5万; 胡小飞, 292.5万; 祝珍来, 292.5万; 叶栋栋, 302.5万;
|
注册资本:1210万人民币元; 股东:杭州九朗投资管理合伙企业(有限合伙), 20万; 杭州九米投资管理合伙企业(有限合伙), 40万; 杭州九顺投资管理合伙企业(有限合伙), 150万; 李誉, 50万; 余先科, 62.5万; 胡小飞, 292.5万; 祝珍来, 292.5万; 叶栋栋, 302.5万;
|
10 | 2015-04-20 | 名称变更 |
企业名称:杭州博采网络科技有限公司; 住所:西湖区文一西路460号文娱中心456室; 注册资本:500万人民币元; 实收资本:0万人民币元; 企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目:服务:电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),网页设计,图文设计、制作。批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。; 营业期限:2004-1-9 至 2024-1-8; 股东:李誉, 25万; 余先科, 31.25万; 胡小飞, 146.25万; 祝珍来, 146.25万; 叶栋栋, 151.25万; 组织机构:胡小飞 职务:监事; 叶栋栋 职务:执行董事; 祝珍来 职务:总经理;
|
企业名称:杭州博采网络科技股份有限公司; 住所:杭州市西湖区文一西路460号文娱中心456室; 注册资本:1000万人民币元; 实收资本:500万人民币元; 企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股); 一般经营项目:服务:电子商务技术、电子计算机软硬件及配件的技术开****、成果转让,承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营),图文设计、制作;批****、零售:电子产品(除专控),计算机软硬件。; 营业期限:2004-1-9 至 9999-9-9; 股东:李誉, 50万; 余先科, 62.5万; 胡小飞, 292.5万; 祝珍来, 292.5万; 叶栋栋, 302.5万; 组织机构:胡小飞 职务:董事; 李誉 职务:董事; 林新法 职务:监事; 徐永跃 职务:监事会主席; 叶栋栋 职务:董事长; 余先科 职务:董事; 周伟平 职务:监事; 祝珍来 职务:总经理;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |