序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海顺景投资有限公司 | 10% | 2,500万(元) |
2 | 周顺考 | 10% | 2,500万(元) |
3 | 巨一集团有限公司 | 10% | 2,500万(元) |
4 | 温州天成控股有限公司 | 32% | 8,000万(元) |
5 | 温州奥泰酒店管理有限公司 | 10% | 2,500万(元) |
6 | 潘建中 | 10% | 2,500万(元) |
7 | 董静洁 | 10% | 2,500万(元) |
8 | 青岛东协投资管理有限公司 | 8% | 2,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周纯
|
经理 |
2 |
宋伟
|
监事 |
3 |
潘建中
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州巨一酒店管理有限公司威斯汀酒店
|
马倩蓓 | 2018-04-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 周顺考; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 青岛东协投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 周顺考; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 青岛东协投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%; 企业名称: 温州市巨特企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 企业名称: 温州源盛企业管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-02-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 王真云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 青岛东协投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 周顺考; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 青岛东协投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
周纯
|
王晟
|
4 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
潘建中
|
周纯
|
5 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘建中; 姓名: 宋伟;姓名: 周顺考; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 林瑞娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 王真云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王真云; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 陈建静; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
姓名: 潘建中;姓名: 周纯; 姓名: 宋伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
6 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 王真云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 王真云; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 青岛东协投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
|
7 | 2019-01-31 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **% 姓名: 王真云; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: *%
|
百分比: **% 姓名: 潘建中;企业名称: 温州天成控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 王真云; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 上海顺景投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 巨一集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 温州奥泰酒店管理有限公司; 出资额: ****万; 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 董静洁; 出资额: ****万; 百分比: *%
|
8 | 2018-04-25 | 经营范围变更 |
酒店管理、服务;酒店业、娱乐业投资;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
酒店管理、服务;酒店业、娱乐业投资;经济信息咨询;住宿;餐饮服务;会议及展览服务;预包装食品零售(在食品经营许可证有效期限内经营);停车场经营;物业管理;房屋租赁;车辆出租服务;商务信息咨询(不含证券、金融);健身、游泳服务;美容美****;洗衣服务;水疗;票务代理;歌舞厅娱乐活动;商务文印服务;零售:烟草、家具家私、计生用品、其他日用品、办公用品、卫生用品、玻璃制品、鲜花、箱包、服装服饰、工艺品、旅游纪念品、眼镜、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-10-26 | 经营范围变更 |
酒店业、娱乐业投资;酒店管理、服务;经济信息咨询。
|
酒店管理、服务;酒店业、娱乐业投资;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-10-26 | 名称变更 |
温州威斯汀酒店投资有限公司
|
温州巨一酒店管理有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |