序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 池太彬 | 25% | 75万(元) |
2 | 陶仁永 | 25% | 75万(元) |
3 | 陶崇良 | 25% | 75万(元) |
4 | 陶春 | 25% | 75万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
池太彬
|
执行董事 |
2 |
陶仁永
|
经理 |
3 |
陶春
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陶仁永; 姓名: 陶仁永; 姓名:陶仁永; 姓名: 陶春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 池太彬*; 姓名: 陶仁永; 姓名:陶仁永; 姓名: 陶春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-06 | 法定代表人变更 |
陶仁永
|
池太彬
|
3 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陶仁永; 姓名: 陶春; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陶崇良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 陶仁永; 姓名: 陶仁永; 姓名: 陶春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-09-15 | 法定代表人变更 |
陶崇良
|
陶仁永
|
5 | 2021-09-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陶崇良;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陶崇良;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陶仁永;现财务负责人姓名:陶仁永;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-08-23 | 经营范围变更 |
变压器配件、塑料制品制造、销售。
|
变压器配件、塑料制品、电线、电缆(除6千伏及以上干法交联电力电缆外)、金属丝制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-08-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-11-04
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2017-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐冬领; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 许国祥; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 池太彬*; 百分比: **% 姓名: 陶仁永; 百分比: **% 姓名: 陶春; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 陶崇良; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
9 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐冬领; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 许国祥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 许国祥; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 陶仁永; 职位: 执行董事 姓名: 陶春; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 陶崇良; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-08-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:许国祥;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:许国祥;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陶崇良;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陶崇良;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |