序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆保明 | 90% | 180万(元) |
2 | 顾勤英 | 10% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆保明
|
执行董事,总经理 |
2 |
顾勤英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330482000028756 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330482768673405G
|
2 | 2014-11-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004-11-4 至 2014-11-3
|
营业期限: 2004-11-4 至 9999-9-9
|
3 | 2009-04-24 | - |
注册号: ********142
|
注册号: ********
|
4 | 2009-04-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 制造、加工:箱包、纸箱。行业代码: 1923
|
经营范围: 制造、加工:箱包、纸箱;箱包辅料及箱包配件。行业代码: 1923
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |