序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售流通股 | 100% | 40,010.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶峰
|
监事 |
2 |
吴春梅
|
监事 |
3 |
孔琦
|
监事 |
4 |
宋向前
|
董事 |
5 |
平衡
|
董事 |
6 |
王朝阳
|
董事 |
7 |
苏葆燕
|
董事 |
8 |
郑安坤
|
董事 |
9 |
郑安政
|
总经理,董事长 |
10 |
陈克川
|
副董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安正时尚集团股份有限公司上海分公司
|
郑安政 | 2008-08-08 |
2 |
安正时尚集团股份有限公司上海闵行分公司
|
郑安政 | 2019-07-26 |
3 |
安正时尚集团股份有限公司上海闵行第二分公司
|
郑安政 | 2019-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.***
|
2 | 2020-10-30 | 经营范围变更 |
纺织品、针织品、床上用品、经编织物、服装、服饰制品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的生产销售;国内展览展销服务;经营进出口业务(危险化学品、易制毒化学品及国家限制和禁止经营的除外)。
|
许可项目:医用口罩生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第二类增值电信业务;艺术品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:服装制造;服饰制造;服装服饰批****;服装服饰零售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;羽毛(绒)及制品制造;家用纺织制成品制造;日用杂品制造;日用百货销售;鞋制造;箱包制造;鞋帽批****;鞋帽零售;箱包销售;鞋和皮革修理;体育用品制造;体育用品及器材批****;体育用品及器材零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批****;医用口罩零售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;医护人员防护用品批****;医护人员防护用品零售;日用化学产品制造;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);会议及展览服务;娱乐性展览;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-10-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王朝阳; 姓名: 陈克川; 姓名: 郑安政*; 姓名: 郑安政*; 姓名: 郑安坤; 姓名: 吴春梅;姓名: 叶峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张慧德; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 姓名: 许可; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 魏林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 宋向前; 姓名: 王朝阳; 姓名: 陈克川; 姓名: 郑安政*; 姓名: 郑安政*; 姓名: 苏葆燕; 姓名: 郑安坤; 姓名: 平衡; 姓名: 孔琦; 姓名: 吴春梅;姓名: 叶峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
5 | 2019-12-31 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
6 | 2019-12-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2019-04-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.*万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.***万; 百分比: **.****%
|
8 | 2019-04-02 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2018-11-05 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
10 | 2018-11-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售流通股; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
企业名称: 限售流通股; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****% 企业名称: 无限售流通股; 出资额: *****.*万; 百分比: **.****%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |