序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢志芬 | 5% | 33.9万(元) |
2 | 郑东 | 15% | 101.6万(元) |
3 | 郑加余 | 50% | 338.5万(元) |
4 | 郑强 | 15% | 101.6万(元) |
5 | 郑静 | 15% | 101.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑加余
|
经理,执行董事 |
2 |
郑强
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-11 | 出资比例备案 |
姓名: 尚光连; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 郑加余; 出资额: ***.*万; 百分比: **% 姓名: 郑强; 出资额: **.*万; 百分比: **% 姓名: 尚文武; 出资额: **.**万; 百分比: *%
|
姓名: 郑加余; 出资额: ***.*万; 百分比: **% 姓名: 郑东; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 郑强; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 郑静; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 谢志芬; 出资额: **.**万; 百分比: *%
|
2 | 2018-12-11 | 法定代表人变更 |
尚光连
|
郑加余
|
3 | 2018-12-11 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
4 | 2018-12-11 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 郑加余*; 百分比: **% 姓名: 郑强;姓名: 尚光连; 出资额: ***.**万; 出资额: ***.*万; 出资额: **.*万; 百分比: **% 姓名: 尚文武; 出资额: **.**万; 百分比: *%
|
姓名: 郑加余*; 百分比: **% 姓名: 郑强; 出资额: ***.*万; 百分比: **% 姓名: 郑东; 出资额: ***.**万; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 郑静; 出资额: ***.**万; 百分比: **% 姓名: 谢志芬; 出资额: **.**万; 百分比: *%
|
5 | 2018-12-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尚光连; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 尚光连; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 尚文武; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 郑加余*; 职位: 执行董事 姓名: 郑加余*; 职位: 经理 姓名: 郑强; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-12-11 | 出资日期备案 |
姓名: 尚光连; 出资日期: 2011-11-22 姓名: 郑加余; 出资日期: 2011-11-22 姓名: 郑强; 出资日期: 2011-12-08 姓名: 尚文武; 出资日期: 2011-11-22
|
姓名: 郑加余; 出资日期: 2011-11-22 姓名: 郑东; 出资日期: 2011-11-22 姓名: 郑强; 出资日期: 2011-12-08 姓名: 郑静; 出资日期: 2011-11-22 姓名: 谢志芬; 出资日期: 2011-11-22
|
7 | 2016-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331022000032690 组织机构代码证:586277575
|
统一社会信用代码:91331022586277575U
|
8 | 2016-12-16 | 住所变更 |
住所: 三门县海游镇滨海新城开****区横港路; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
住所: 三门县海润街道滨海新城开****区横港路; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
9 | 2016-12-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2011/11/23 至 2021/11/22
|
营业期限: 2011/11/23 至 2031/11/22
|
10 | 2012-11-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郑强
|
尚光连
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |