序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴乐 | 35% | 35万(元) |
2 | 张晓村 | 20% | 20万(元) |
3 | 汪文菁 | 30% | 30万(元) |
4 | 蒋新安 | 15% | 15万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴乐
|
执行董事 |
2 |
张晓村
|
监事 |
3 |
蒋新安
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 住所变更 |
杭州市滨江区南环路****号源越科技大楼*层G室
|
浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路****号源越科技大楼*层R室
|
2 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 蒋新安;姓名: 张晓村; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 吴乐*; 职位: 监事 姓名: 蒋新安; 职位: 执行董事 姓名: 张晓村; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
3 | 2018-12-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴乐*; 百分比: **% 姓名: 蒋新安; 百分比: **% 姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 吴挺; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 吴乐*; 百分比: **% 姓名: 蒋新安; 百分比: **% 姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-12-18 | 法定代表人变更 |
蒋新安
|
吴乐
|
5 | 2018-12-12 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 蒋新安;姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 吴挺; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 吴乐*; 百分比: **% 姓名: 蒋新安; 百分比: **% 姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 吴挺; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-25 | 法定代表人变更 |
吴湛
|
蒋新安
|
7 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案 |
职位: 执行董事兼总经理 姓名: 张晓村;姓名: 吴湛; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 监事 姓名: 蒋新安;姓名: 张晓村; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
8 | 2018-06-25 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 张晓村;姓名: 吴挺; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 吴湛; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 蒋新安; 百分比: **% 姓名: 张晓村;姓名: 吴挺; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
9 | 2017-09-04 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 张晓村;姓名: 韩静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴湛; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 张晓村;姓名: 吴挺; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴湛; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
10 | 2017-09-04 | 出资比例备案 |
姓名: 韩静; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴湛; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 吴挺; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴湛; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 汪文菁; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 张晓村; 出资额: **万; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |