序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华青 | 10% | 500万(元) |
2 | 张维鸣 | 15% | 750万(元) |
3 | 李健 | 20% | 1,000万(元) |
4 | 李峰 | 20% | 1,000万(元) |
5 | 李金喜 | 15% | 750万(元) |
6 | 蒋梦雪 | 20% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕久琴
|
董事 |
2 |
吴唐云
|
监事 |
3 |
周喜平
|
董事 |
4 |
孙垚
|
董事 |
5 |
张维鸣
|
董事 |
6 |
李健
|
总经理,董事长 |
7 |
李磊
|
董事 |
8 |
李金喜
|
董事 |
9 |
许力先
|
董事 |
10 |
陆利平
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司
|
周喜平 | 2015-08-11 |
2 |
浙江鸿禧能源股份有限公司平湖开****区分公司
|
周喜平 | 2015-03-25 |
3 |
浙江鸿禧能源股份有限公司绍兴分公司
|
李健 | 2016-04-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣;姓名: 吕久琴; 姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 韩长印; 姓名: 吴唐云; 姓名: 陆利平; 姓名: 颜鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣;姓名: 吕久琴; 姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 许力先; 姓名: 韩长印; 姓名: 吴唐云; 姓名: 陆利平; 姓名: 颜鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣;姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 陆利平; 姓名: 颜鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 易颜新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章武生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣;姓名: 吕久琴; 姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 韩长印; 姓名: 吴唐云; 姓名: 陆利平; 姓名: 颜鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱炜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-01-13 | 章程修正案备案 |
第三十七条、第三十八条、第一百零四条、第一百零六条
|
第三十七条、第三十八条、第一百零四条、第一百零六条
|
4 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣; 姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 陆利平;姓名: 吕思颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 易颜新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章武生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李健*; 姓名: 李健*; 姓名: 李金喜; 姓名: 张维鸣;姓名: 周喜平; 姓名: 孙垚; 姓名: 李磊; 姓名: 陆利平; 姓名: 颜鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 易颜新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章武生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 李健*; 职位: 董事长 姓名: 李健*; 职位: 董事 姓名: 李金喜; 职位: 董事 姓名: 张维鸣; 职位: 监事 姓名: 周喜平; 职位: 总经理 姓名: 李磊; 职位: 董事 姓名: 陆利平;姓名: 冬丽华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 吕思颖; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 易颜新; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 章武生; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事 姓名: 李健*; 职位: 董事长 姓名: 李健*; 职位: 董事 姓名: 李金喜; 职位: 董事 姓名: 张维鸣; 职位: 监事 姓名: 周喜平; 职位: 董事 姓名: 孙垚; 职位: 总经理 姓名: 李磊; 职位: 董事 姓名: 陆利平;姓名: 吕思颖; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: *********; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 易颜新; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 沈福鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 章武生; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-09-05 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
7 | 2018-04-23 | 章程备案 |
章程调整
|
重新修订章程
|
8 | 2018-04-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2058-05-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
9 | 2018-04-23 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *.****% 姓名: 李健*; 百分比: *.****% 姓名: 李金喜; 百分比: *.****% 姓名: 张维鸣;姓名: 华青; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 姓名: 李峰; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 姓名: 蒋梦雪; 出资额: ****万; 百分比: *.****%
|
百分比: *.****% 姓名: 李健*; 百分比: *.****% 姓名: 李金喜; 百分比: *.****% 姓名: 张维鸣;姓名: 华青; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 姓名: 李峰; 出资额: ****万; 百分比: *.****% 姓名: 蒋梦雪; 出资额: ****万; 百分比: *.****%
|
10 | 2018-04-23 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |