序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘银生 | 49% | 245万(元) |
2 | 张文华 | 51% | 255万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘银生
|
执行董事兼总经理 |
2 |
张文华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-07 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
刘继
|
刘银生
|
3 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余健; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘继; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 刘银生*; 姓名: 张文华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-12-07 | 出资比例备案 |
姓名: 刘继; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 余健; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 张文华; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘银生; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-12-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘继; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 余健; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘银生*;姓名: 张文华; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-12-07 | 出资日期备案 |
姓名: 刘继; 出资日期: 2037-09-09; 姓名: 余健; 出资日期: 2037-09-09;
|
姓名: 张文华; 出资日期: 2037-09-09; 姓名: 刘银生; 出资日期: 2037-09-09;
|
7 | 2018-07-12 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区大世界五金城**幢***室
|
浙江省杭州市江干区西子国际中心*号楼****室
|
8 | 2018-01-23 | 出资日期备案 |
姓名:计幼敏;出资日期:2037-09-09姓名:于立文;出资日期:2037-09-09
|
姓名:余健;出资日期:2037-09-09姓名:刘继;出资日期:2037-09-09
|
9 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
于立文
|
刘继
|
10 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案 |
姓名:于立文;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理姓名:计幼敏;证件号码:******************;职位:监事
|
姓名:余健;证件号码:******************;职位:监事姓名:刘继;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |