序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周益玲 | 7.894737% | 30万(元) |
2 | 熊自量 | 92.105263% | 350万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周益玲
|
执行董事兼总经理 |
2 |
熊自量
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周益玲*;姓名: 熊自量; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 周益玲*;姓名: 熊自量; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2021-06-09 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
3 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 熊自量;姓名: 周珠玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周益玲*; 姓名: 熊自量; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-06-01 | 法定代表人变更 |
周珠玲
|
周益玲
|
5 | 2020-06-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2024-02-05
|
营业期限至: 2025-02-05
|
6 | 2019-07-17 | 法定代表人变更 |
郑建华
|
周珠玲
|
7 | 2019-07-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周益玲*;姓名: 熊自量; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 郑建华; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 周益玲*;姓名: 熊自量; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
8 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周益玲*; 姓名: 熊自量; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郑建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 熊自量;姓名: 周珠玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2019-07-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周珠玲;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周珠玲;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周珠玲;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周珠玲;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-07-17 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |