序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州龙帜科技有限公司 | 100% | 3,800万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐剑
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王殿波
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 厦门奥豚科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州龙帜科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-06-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园*幢***室
|
浙江省杭州市西湖区竞舟路***号***室
|
3 | 2021-06-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江中翼科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 厦门奥豚科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2021-06-28 | 管辖单位变更 |
杭州市西湖区市场监督管理局
|
西湖区文新市场监管所
|
5 | 2019-09-29 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
6 | 2019-09-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张天翼;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张天翼;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:唐剑*;现财务负责人姓名:唐剑*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-09-29 | 法定代表人变更 |
张天翼
|
唐剑
|
8 | 2019-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张天翼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 张飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 唐剑*; 姓名: 王殿波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2019-06-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区御溪花苑**幢*单元***室
|
浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园*幢***室
|
10 | 2019-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈光文;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈光文;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张天翼;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张天翼;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |