序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何美珍 | 95% | 95万(元) |
2 | 杨丽萍 | 5% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何美珍
|
执行董事兼总经理 |
2 |
杨丽萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 50万人民币元; 股东: 杨丽萍, 5万; 何美珍, 45万;
|
注册资本: 100万人民币元; 股东: 杨丽萍, 5万; 何美珍, 95万;
|
2 | 2016-11-14 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 何美珍, 50万;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 杨丽萍, 5万; 何美珍, 45万;
|
3 | 2016-08-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:高低压成套设备、计算机软件、自动化控制系统的技术开****、技术服务、成果转让;批****、零售:高低压成套设备,电力设备及配件,计算机软件。;
|
一般经营项目: 服务:仪器仪表、电子产品、电子商务技术、高低压成套设备、计算机软件、自动化控制系统的技术开****、技术服务、成果转让;批****、零售:仪器仪表,电子产品(除专控),办公自动化设备,高低压成套设备,计算机软件。;
|
4 | 2016-07-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何美珍, 12.5万; 组织机构: 何美珍 职务: 监事;法定代表人(负责人): 熊庆华; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 吴春金, 10万; 熊庆华, 27.5万; 熊庆华 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 何美珍; 股东: 何美珍, 50万; 组织机构: 何美珍 职务: 执行董事兼总经理; 杨丽萍 职务: 监事; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
|
5 | 2016-05-27 | - |
注册号:330105000293636组织机构代码证:070975153
|
统一社会信用代码:913301060709751534
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 |