序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海良 | 40% | 40万(元) |
2 | 陈霁暾 | 40% | 40万(元) |
3 | 韩晓江 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王海良
|
监事 |
2 |
陈霁暾
|
执行董事 |
3 |
韩晓江
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区湖州街***号***-*室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路***号领悦*号楼***室
|
2 | 2020-06-11 | 住所变更 |
杭州市西湖区三墩镇紫宣路***号领悦*号楼**A**室
|
浙江省杭州市拱墅区湖州街***号***-*室
|
3 | 2016-07-05 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区留下街道留和路***号UN公社*幢***室; 电话:;
|
住所: 杭州市西湖区三墩镇紫宣路***号领悦*号楼**A**室; 电话:;
|
4 | 2016-01-27 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: *万人民币元; 股东: 韩晓江, *.*万; 陈霁暾, *.*万; 王海良, *.*万;
|
注册资本: ***万人民币元; 股东: 韩晓江, **万; 陈霁暾, **万; 王海良, **万;
|
5 | 2016-01-07 | 法定代表人变更 |
陈霁暾, *.**万; 组织机构: 陈霁暾 职务: 经理; 王海良, *.**万; 王海良 职务: 执行董事;法定代表人(负责人): 孟泽盛; 股东: 孟泽盛, *.**万; 孟泽盛 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 陈霁暾; 陈霁暾, *.*万; 组织机构: 陈霁暾 职务: 执行董事; 股东: 韩晓江, *.*万; 韩晓江 职务: 经理; 王海良, *.*万; 王海良 职务: 监事;
|
6 | 2016-01-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330106000337524 组织机构代码证:396167543
|
统一社会信用代码:913301063961675437
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |