序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯强 | 49% | 490万(元) |
2 | 宁波神龙集团有限公司 | 51% | 510万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯家强
|
监事 |
2 |
冯强
|
执行董事 |
3 |
姚夏艳
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯小龙; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 冯强*; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
2 | 2016-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯舟龙; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 冯小龙; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
3 | 2016-08-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯家强; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 冯舟龙; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
4 | 2016-04-29 | 法定代表人变更 |
冯新强
|
冯强
|
5 | 2016-04-29 | 高级管理人员备案 |
职务: 执行董事 姓名: 姚夏艳;姓名: 冯家强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 冯新强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
职务: 监事 姓名: 冯强*; 职务: 执行董事 姓名: 姚夏艳;姓名: 冯家强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
6 | 2015-06-08 | 名称变更 |
宁波雁门新能源有限公司
|
宁波雁门化工有限公司
|
7 | 2011-08-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2002-3-19 至 2011-12-31
|
营业期限: 2002-3-19 至 2032-3-18
|
8 | 2011-07-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:氧化钴、氧化镍、氧化亚钴加工、制造;化工原料(除危险品)批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 氧化钴、氧化镍、氧化亚钴、氯化钴、钴酸锂、硫酸钴、碳酸钴、四氧化三钴加工、制造;化工原料(除危险品)批****、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
9 | 2011-07-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
宁波雁门化工有限公司
|
宁波雁门新能源有限公司
|
10 | 2009-03-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 冯家强; 出资额: 490; 百分比: 49%姓名: 冯新强; 出资额: 510; 百分比: 51%
|
姓名: 冯家强; 出资额: 490; 百分比: 49%企业名称: 宁波神龙集团有限公司; 出资额: 510; 百分比: 51%; 法人性质: 企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |