序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜建芳 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜建芳
|
执行董事,经理 |
2 |
祝建阳
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-11 | 经营范围变更 |
豆制品(非****酵性豆制品)加工、销售;食品销售及配送服务。
|
豆制品(非****酵性豆制品)加工、销售;食品、蔬菜及其他农产品(不含生鲜肉)、水果销售及配送服务。
|
2 | 2019-06-10 | 经营范围变更 |
豆制品(非****酵性豆制品)加工、销售。
|
豆制品(非****酵性豆制品)加工、销售;食品销售及配送服务。
|
3 | 2017-07-10 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2017-07-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姜建芳*; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
姓名: 姜建芳*; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-07-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330881000067207组织机构代码证:L27767685
|
统一社会信用代码:91330881L277676857
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |